VINTAGE CARRIAGES TRUST

Rhif yr elusen: 1156931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The education of the public through the establishment of a railway museum.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £217,100
Cyfanswm gwariant: £139,572

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Mai 2014: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ruth Margaret Wilson Ymddiriedolwr 09 November 2024
Dim ar gofnod
Peter Yewdall Ymddiriedolwr 11 November 2023
Dim ar gofnod
Katharine Aynge Carlton Ymddiriedolwr 11 November 2023
The Friends of the Keighley and Worth Valley Railway
Derbyniwyd: Ar amser
David Cullingworth Ymddiriedolwr 12 November 2022
THE HULL AND BARNSLEY RAILWAY STOCKFUND
Derbyniwyd: Ar amser
LNER COACH ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Alexandra Jacqueline Stockdale-Haley Ymddiriedolwr 13 November 2021
Dim ar gofnod
Deborah Jane Cross Ymddiriedolwr 14 November 2020
LNER COACH ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Robert James Taggart Ymddiriedolwr 14 November 2020
Dim ar gofnod
Bob Sprot Ymddiriedolwr 13 June 2015
Dim ar gofnod
DAVID NORMAN CARR Ymddiriedolwr 06 May 2014
VINTAGE CARRIAGES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TREVOR ROYSTON ENGLAND Ymddiriedolwr 06 May 2014
VINTAGE CARRIAGES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
The Friends of the Keighley and Worth Valley Railway
Derbyniwyd: Ar amser
IAN BARRY SMITH Ymddiriedolwr 06 May 2014
VINTAGE CARRIAGES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SHEILA ANN SEABROOK Ymddiriedolwr 06 May 2014
VINTAGE CARRIAGES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £120.13k £142.02k £144.69k £166.28k £217.10k
Cyfanswm gwariant £140.16k £93.75k £101.31k £127.43k £139.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £37.52k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 09 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 09 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 29 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Vintage Carriages Trust
Railway Station
Station Road
Haworth
Keighley
BD22 8NJ
Ffôn:
01535680425