NEPAL VILLAGE FOUNDATION, UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nepal Village Foundation is a UK-based organisation. We work very closely with Dalit and poorest of the poor in rural villages of Nepal. We work with them to improve their wellbeing by enabling access to education and learning. We will strengthen villages to enable change to happen in an enduring way so they can determine their own futures and make good use of the resources available to them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Nepal
Llywodraethu
- 09 Medi 2014: Cofrestrwyd
- NVF (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Lister | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|
||||
Anne Pugh | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Pat Warrington | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Chloe Dickinson | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Ewan Newton | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|
||||
DAVID LINES | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|||||
JAN KING | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
||||
PAM MILLER BA | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
||||
Carole Sharma | Ymddiriedolwr | 08 December 2009 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | 04/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.62k | £12.96k | £7.65k | £15.05k | £9.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.05k | £9.83k | £8.69k | £10.59k | £11.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2023 | 16 Ebrill 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2020 | 03 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29/12/2007 AS AMENDED ON 29/07/2014 AS AMENDED ON 06/09/2014
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR AMONG GIRLS FROM POOR FAMILIES IN RURAL NEPAL WHO WOULD NOT OTHERWISE RECEIVE A FORMAL EDUCATION. 2) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN RURAL AREAS OF NEPAL BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT. 3) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES OF RURAL NEPAL IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY.
Maes buddion
NEPAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 CANON BECK ROAD
LONDON
SE16 6DF
- Ffôn:
- 07954376665
- E-bost:
- info@nvf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window