Hanes ariannol RISE:61

Rhif yr elusen: 1158086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.25k £115.48k £198.14k £632.86k £427.05k
Cyfanswm gwariant £46.80k £93.03k £166.52k £227.71k £271.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £27.65k £53.17k £15.00k £2.70k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £589.45k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £38.63k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £165 N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £4.62k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £227.71k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £1.80k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A