THE REALLY AMAZING CHARITY (TRAC2)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TRAC2 is a crisis intervention charity that provides recycled household items to people facing hardship. TRAC2 Charity is also a Community Outreach Office that host multiple agencies enabling a safe and confidential place to meet. TRAC2 also have a charity shop that enables members of our disadvantaged community to purchase low cost, affordable items.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,064 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Torfaen
Llywodraethu
- 31 Ionawr 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1103115 TORFAEN RESOURCE AND ACTIVITY CENTRE
- 23 Gorffennaf 2014: CIO registration
- THE REALLY AMAZING CHARITY (Enw blaenorol)
- TRAC2 (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Ford | Cadeirydd | 25 May 2022 |
|
|
||||
Tracey George | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Jody Strange | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
DENISE STRANGE | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|||||
LIZ HERBET | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/08/2019 | 28/08/2020 | 28/08/2021 | 28/08/2022 | 28/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.07k | £172.12k | £245.96k | £251.22k | £237.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.19k | £166.12k | £228.85k | £231.38k | £202.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.71k | £58.64k | £25.27k | £6.91k | £3.06k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Awst 2022 | 05 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Awst 2022 | 05 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Awst 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Awst 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Awst 2019 | 25 Medi 2020 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Awst 2019 | 25 Medi 2020 | 89 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 23 Jul 2014
Gwrthrychau elusennol
1) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITY OF PONTYPOOL, TORFAEN IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. 2) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF PONTYPOOL, TORFAEN AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS. 3) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN PONTYPOOL, TORFAEN BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TRAC2
2 Church Avenue
Trevethin
PONTYPOOL
NP4 8DH
- Ffôn:
- 01495764078
- E-bost:
- tractwo@ymail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window