Ymddiriedolwyr CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS - NORTHERN DISTRICT

Rhif yr elusen: 504832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

31 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Adam Gargett Ymddiriedolwr 06 September 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Kate Shipton - Smith Ymddiriedolwr 05 September 2023
Dim ar gofnod
Emma Johnstone Ymddiriedolwr 24 August 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Robbie Beaty Ymddiriedolwr 22 August 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Amy Nicholson Ymddiriedolwr 21 August 2023
Dim ar gofnod
STUART MOUNSEY Ymddiriedolwr 17 August 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
ERIN TILLEY Ymddiriedolwr 17 August 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Katie Liddle Ymddiriedolwr 14 August 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN STORY Ymddiriedolwr 14 August 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Murray Craig Ymddiriedolwr 08 August 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Alexia McManus Ymddiriedolwr 08 August 2023
Dim ar gofnod
Louis Metcalfe Ymddiriedolwr 08 August 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
MEGAN BENDLE Ymddiriedolwr 08 August 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Philippa Hall Ymddiriedolwr 03 August 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Hollie Simcock Ymddiriedolwr 01 August 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Joanne Ridley Ymddiriedolwr 21 July 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Ellen Elliott Ymddiriedolwr 21 July 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Emma McCune Ymddiriedolwr 14 July 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Edward Watts Ymddiriedolwr 11 July 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser
Rebecca Grierson Ymddiriedolwr 11 July 2023
THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Derbyniwyd: Ar amser