THE COLCHESTER HALF MARATHON

Rhif yr elusen: 1159064
Rhybudd rheoleiddiol

Trosolwg o'r elusen

Rhybuddion rheoleiddiol

  • Hysbysiad diddymu wrth ddefnyddio'r CIO (gweler y manylion)
    Mae'r Comisiwn yn bwriadu diddymu'r CIO hwn dri mis arôl dyddiad yr hysbysiad hwn oni bai y dangosir achos i'r gwrthwyneb. Mae'n rhaid gosod cyflwyniadau ger bron y Comisiwn o fewn tri mis. E-bostiwch eich cyflwyniad i CIOnotices@charitycommission.gov.uk
    Nodwch rif yr elusen a rhowch y pennawd 'Cyflwyniad diddymu CIO' ar yr e-bost.
    Dyddiad yr Hysbysiad: 08 April 2025

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Organisation of The Colchester Half Marathon

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Tachwedd 2014: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DANIEL ALDWORTH Cadeirydd 04 November 2014
Dim ar gofnod
Jack Simpson Ymddiriedolwr 04 May 2016
Dim ar gofnod
JOHN CASS Ymddiriedolwr 04 November 2014
Dim ar gofnod
LUKE WASTELL Ymddiriedolwr 04 November 2014
Dim ar gofnod
EDWARD POWELL Ymddiriedolwr 04 November 2014
Dim ar gofnod
DR JOHN MACKENZIE PHD MCIM Ymddiriedolwr 04 November 2014
Dim ar gofnod
DAVID HART FCCA Ymddiriedolwr 04 November 2014
ALMSHOUSE CHARITY OF ARTHUR WINSLEY AND OTHERS
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES RICHARD LEWIS BA HONS Ymddiriedolwr 04 November 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £112.09k £69.37k £0 £92.77k £0
Cyfanswm gwariant £108.32k £62.61k £0 £106.27k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 09 Mawrth 2025 313 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 09 Mawrth 2025 313 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 04 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 04 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 27 Mai 2022 27 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 27 Mai 2022 27 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 16 Ebrill 2021 75 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 16 Ebrill 2021 75 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
15 Broomfield Way
BRAINTREE
Essex
CM7 2DA
Ffôn:
07398721556
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael