ST JUST AND ST MAWES HERITAGE GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We collect store and exhibit items which record the history of the parish of St Just in Roseland in Cornwall. We put on exhibitions, talks and films. We work with all age groups and have joined with other organisations to carry out projects. We now own 2 B.T. telephone boxes in which we display information and photos describing the history of the parish.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cernyw
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1065453 THE CHARLES FREDERICK ANDREWS TRUST
- 12 Medi 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS WILLIAMS | Cadeirydd | 25 June 2014 |
|
|
||||||
Iain Speirs | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||||
Andrew D Fordham | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||||
Bob Morse | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||||
Clive Burge | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||||
John Roberts | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||||
JENNY JOHNSON | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|
||||||
JULIAN RONALD RALPH GERMAN | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|||||||
PETER TEAGUE | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.72k | £2.46k | £2.28k | £2.57k | £3.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.53k | £17.70k | £37.71k | £2.28k | £2.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 15 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 15 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 12 Sep 2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE HISTORY OF THE PARISH OF ST JUST IN ROSELAND, CORNWALL IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE FOLLOWING MEANS: 1. PROVIDING A FACILITY FOR THE COLLECTION AND DISPLAY OF PHOTOGRAPHS AND ARTEFACTS WHICH RECORD THE HISTORY OF THE PARISH 2. PUBLIC EXHIBITIONS, TALKS AND WORKSHOPS ABOUT THE HISTORY OF THE PARISH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AR DOWR
TRELAWNEY ROAD
ST. MAWES
TRURO
TR2 5BU
- Ffôn:
- 01326270379
- E-bost:
- ardowr@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window