Hanes ariannol THE WEST SHROPSHIRE TALKING NEWSPAPER

Rhif yr elusen: 504996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.38k £5.63k £7.47k £4.75k £3.95k
Cyfanswm gwariant £9.53k £8.24k £9.24k £9.67k £10.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A