WESLEY HOUSE, CAMBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wesley House is a theological college for Methodist students in Cambridge and a member of the Cambridge Theological Federation. It has redeveloped itself as a postgraduate college with an international focus which offers a place for students to live, pray and study together in a Wesleyan community of theological thinkers and practitioners.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£979,366
Roddion a chymynroddion | £59.97k | |
Weithgareddau elusennol | £614.85k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £256.05k | |
Buddsoddiadau | £48.50k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,486,713
Codi arian | £2.69k | |
Weithgareddau elusennol | £1.30m | |
Arall | £182.50k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £185.19k | |
Gwariant elusennol | £1.30m |
Pobl

14 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Cenia
- Unol Daleithiau
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 03 Medi 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Elliott | Cadeirydd | 12 November 2019 |
|
|||||
Rev Helen Hollands | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Christopher David Roles | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Rev Rose Westwood | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
PROFESSOR Nigel David Poole | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|||||
JANET ARTHUR | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|||||
David Peniket | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|||||
Rev Stephen Burgess | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|||||
ELIZABETH HELEN OVEY | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.14m | £955.78k | £1.02m | £979.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £768.47k | £823.65k | £1.13m | £1.24m | £1.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £575.04k | £541.88k | £45.53k | £139.03k | £59.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.06k | £3.20k | £78.09k | £181.08k | £256.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £624.91k | £588.91k | £832.06k | £691.11k | £614.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.79k | £2.29k | £97 | £9.23k | £48.50k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £411.38k | £0 | £0 | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £727.68k | £799.28k | £986.85k | £1.15m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £4.91k | £13.93k | £6.82k | £2.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.52k | £6.44k | £6.15k | £10.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £40.79k | £19.46k | £126.88k | £79.56k | £182.50k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.08m | £10.53m | £10.43m | £10.38m | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.32m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.43m | £1.25m | £1.15m | £1.28m | £1.10m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £417.43k | £372.14k | £340.76k | £637.68k | £640.07k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 JUL 2014 AS AMENDED ON 06 MAY 2022 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 JUL 2022 as amended on 14 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
4. Objects 4.1. The object of the Company is the advancement of education and the Christian faith in particular by establishing and maintaining a college, hostel or institution within the precincts of the University of Cambridge which provides: 4.1.1. training in theology and formation in a Wesleyan tradition for accepted candidates for the ministry and ordained ministers of the Methodist Church worldwide; and 4.1.2. theological training to lay members of the Methodist Church worldwide; and 4.1.3. theological training to others consistently with the values of the Methodist and Wesleyan traditions by means of tuition, academic supervision and mentoring (including by remote means) together with residential facilities in connection with such tuition, supervision and mentoring, where appropriate. 4.2. The Company shall function as a post-graduate college enabling students to have access, as appropriate, to the benefits of University life and tuition, and applicants shall normally be required to hold an undergraduate degree (or equivalent) prior to being granted access to residence and/or tuition in the college, save that the Trustees shall have discretion to permit access to such number and proportion of students who do not already hold an undergraduate degree as they see fit.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESLEY HOUSE
JESUS LANE
CAMBRIDGE
CB5 8BJ
- Ffôn:
- 01223765850
- E-bost:
- aio22@cam.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window