Hanes ariannol 1ST GOOSNARGH SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 505048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.88k £21.23k £16.34k £16.30k £24.98k
Cyfanswm gwariant £9.40k £4.56k £6.08k £16.15k £26.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.90k £8.00k £500 N/A