PRINCE OF WALES ALUMNI ASSOCIATION UK & IRELAND

Rhif yr elusen: 1158526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The principal activities of POWAA-UK are the provision of educational support to the pupils and staff of the Prince of Wales school; working collaboratively as a member of the global partnership of POW alumni associations to improve educational outcomes of the pupils of the school.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £48,117
Cyfanswm gwariant: £34,716

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Sierra Leone

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Chwefror 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 803771 THE OLD PRINCEWALEANS (UNITED KINGDOM AND IRELAND ...
  • 11 Medi 2014: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • THE OLD PRINCEWALEANS ASSOCIATION (UK & IRELAND BRANCH) (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NORMAN THOMPSON Cadeirydd 20 October 2019
Dim ar gofnod
IBRAHIM JALLOH Ymddiriedolwr 17 October 2021
Dim ar gofnod
REGINALD MASSAQUOI Ymddiriedolwr 17 October 2021
Dim ar gofnod
Nathaniel Emile Akabi-Davis Ymddiriedolwr 17 October 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARK, BROMLEY
Derbyniwyd: Ar amser
SIERRA LEONE ASSOCIATION OF TRINITONIANS UK
Derbyniwyd: 9 diwrnod yn hwyr
Dr Mohamed Sorie Ibrahim Kamara Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Dr ALEX FESTUS JONATHAN BLANSHARD Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Lucien Raymond Turay Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Donald Hudson Cecil Asgill Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
Davidson Sawyerr Ymddiriedolwr 18 October 2020
Dim ar gofnod
EDMOND ROGERS BASCHO-GEORGE Ymddiriedolwr 20 October 2019
Dim ar gofnod
REMMIE AKIBO-BETTS Ymddiriedolwr 21 October 2018
SIERRA LEONE ASSOCIATION OF TRINITONIANS UK
Derbyniwyd: 9 diwrnod yn hwyr
DILYS BENJAMIN Ymddiriedolwr 21 October 2018
Dim ar gofnod
Dr HAZELL SHOKELLU THOMPSON Ymddiriedolwr 21 October 2018
Dim ar gofnod
ESTHER NANCY BOLAJI Ymddiriedolwr 21 October 2018
Dim ar gofnod
EUGENE GERARD DENNIS BENJAMIN Ymddiriedolwr 18 October 2015
Dim ar gofnod
MR Wilfred Isaac Charles Macfoy Ymddiriedolwr 18 October 2015
Dim ar gofnod
PATRICK DIXON Ymddiriedolwr 18 October 2015
Dim ar gofnod
Rev Ian Luke-Macauley Ymddiriedolwr 18 October 2015
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETERS & ST PAUL BATTERSEA
Derbyniwyd: Ar amser
Dr KAYODE ROBBIN-COKER Ymddiriedolwr 18 October 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £33.66k £25.15k £24.32k £28.82k £48.12k
Cyfanswm gwariant £31.26k £29.32k £14.51k £33.13k £34.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 15 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 15 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 19 Chwefror 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 19 Chwefror 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
10 ST. SWITHINS COTTAGES
HOWE GREEN
CHELMSFORD
CM2 7TN
Ffôn:
01245476808