THE ROYAL YACHT SQUADRON ISLE OF WIGHT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are to advance the education, and/or promote the development of and/or relieve need in children and young adults living on or as determined by the Trustees having a sufficient connection with the Isle of Wight by such exclusively charitable means as the Trustees think fit particularly by promoting and supporting activities and opportunities with a marine connection.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 13 Hydref 2014: Cofrestrwyd
- THE SQUADRON IN THE COMMUNITY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Ian Arthur Byatt | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Patricia Anne Kyle | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Alexander Charlton KC | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Richard Laurence Powell OBE | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Diana Nicholson | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
James Stevens | Ymddiriedolwr | 04 November 2017 |
|
|||||
THE HON CHRISTOPHER SHARPLES | Ymddiriedolwr | 04 November 2017 |
|
|
||||
NEIL MCGRIGOR | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
COLONEL CARRON SNAGGE | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £283.70k | £175.11k | £131.45k | £183.44k | £113.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.19k | £24.45k | £94.27k | £278.54k | £67.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 JUL 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO: 1.1.1 ADVANCE THE EDUCATION OF; AND/OR 1.1.2 PROMOTE THE DEVELOPMENT OF; AND/OR 1.1.3 RELIEVE NEED IN; CHILDREN AND YOUNG ADULTS LIVING ON OR, AS DETERMINED BY THE TRUSTEES, HAVING A SUFFICIENT CONNECTION WITH, THE ISLE OF WIGHT BY SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT PARTICULARLY (BUT NOT EXCLUSIVELY) BY PROMOTING AND SUPPORTING ACTIVITIES AND OPPORTUNITIES WITH A MARITIME CONNECTION.
Maes buddion
HAVING A SUFFICIENT CONNECTION WITH THE ISLE OF WIGHT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal Yacht Squadron
Cowes Castle
The Parade
COWES
PO31 7QT
- Ffôn:
- 01983292191
- E-bost:
- mail@rys.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window