High Peak Partnership

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Minister and staff to serve the needs of the circuit. Ensured services of worship occurred across the five churches of the circuit. Ensured that Local Preachers had the opportunity for regular development. Sought to ensure the highest standards of Safeguarding were met within the churches and circuit. Developed Messy Church in three churches and an informal monthly service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

37 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2014: Previously excepted registration
- HIGH PEAK CIRCUIT (Enw gwaith)
- HIGH PEAK METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
37 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Ruth Hayter | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Sandy Winifred Picot | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Jeanette Saxby | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Tim Saxby | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Stephen Crook | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Nicole Parry | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
John Morten | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Angela Timothy | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Alan Woolley | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Stephen Picot | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Charles Winterbottom | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Dr Philip Botham | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
JEAN MARY GREENHALGH | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev Andrew Neil Parker | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ronald Spence Sinclair | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
PETER DAVID JOHNSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Hazel Thompson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
JOHN ANFIELD | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jennifer Wheeldon | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Donna Hodgson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Glyn Aneurin Rowlands | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ian Malcolm Geoffrey Stubbs | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Samuel Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
MR KEN GIBSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
PHILIP ANDREW DEACON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Albert Warrington | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sheila Booth | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
DIANE FARROW | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev David Arthur Harrison | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Anne Gibson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
PETER SIDNEY HELPS | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
ANNE MAYO | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
JULIE ANNE MURDY | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Richard Silson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
MR MICHAEL DOUGHTY | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Brioni Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
CLAIRE CROOK Dr | Ymddiriedolwr | 01 September 1999 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.28k | £160.76k | £537.25k | £147.68k | £176.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.96k | £216.74k | £443.12k | £346.83k | £224.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £536.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £443.12k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £120.99k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Medi 2024 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Medi 2024 | 81 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Tachwedd 2023 | 130 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 07 Tachwedd 2023 | 130 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 01 SEP 2003 as amended on 01 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The High Peak Partnership Office
Buxton Methodist Church
Chapel Street
Buxton
Derbyshire
SK17 6HX
- Ffôn:
- 07912144002
- E-bost:
- highpeakmethodist@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window