Ymddiriedolwyr GUY'S AND ST THOMAS' FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1160316

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susanne Johanne Given | Cadeirydd | 21 October 2021 |
|
|
||||
Julia Charlotte Palca | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Pamela Patricia Thomas | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Andrew Lee | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|||||
David Bennett | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Dr Nikita Kanani | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|||||
Dr Dhananjayan Sriskandarajah | Ymddiriedolwr | 08 April 2020 |
|
|||||
Katherine Natasha Ward | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Yasemin Saltuk Lamy | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
HELEN RUTH BAILEY | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|
||||
SIR RONALD JAMES KERR | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.