Hanes ariannol TEAM MIKAYLA

Rhif yr elusen: 1159720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/09/2020 01/09/2021 01/09/2022 01/09/2023 01/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.73k £43.82k £61.36k £34.20k £39.68k
Cyfanswm gwariant £23.89k £33.89k £35.26k £48.91k £47.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A