Ymddiriedolwyr BURGH HOUSE CIO
Rhif yr elusen: 1159634

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Martyn Carrington | Cadeirydd | 13 November 2017 |
|
|||||
Peter Kohl | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Anna Burrage | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Wendy Sudbury | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Antonia Logue-Bose | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Heather Stewart | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|||||
Paul Anthony McMahon | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Juliette Sonabend | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.