Hanes ariannol THE HERITAGE CRAFTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1159208
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £101.79k £195.04k £181.16k £259.65k £299.00k
Cyfanswm gwariant £95.08k £138.43k £150.87k £202.73k £291.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £11.50k N/A N/A