Ymddiriedolwyr THE HERITAGE CRAFTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1159208

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Osbaldeston | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|||||
Emma Louise Jhita | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Simon Eli Sadinsky-Heisler | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Nicola Duncan-Finn | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Daahir Ahmed Mohamed | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Catherine Jan Lillie | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Robert Murray | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Jo Sealy | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Alison Robinson Canham | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Jonathan Daniel Reid | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
David Cowling Clarke | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Jennifer Chen | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
MS KATY BEVAN | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
Laura Grace Southall | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.