THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WEST HAM

Rhif yr elusen: 1159466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

All Saints West Ham is an Anglican Church providing Public Worship Services on a weekly basis, Worship Space, Pastoral Care and charitable events open to all, as an expression of the Christian faith.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £242,149
Cyfanswm gwariant: £246,142

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Newham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Rhagfyr 2014: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • WEST HAM PARISH CHURCH OF ALL SAINTS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jacqueline Driver Ymddiriedolwr 25 May 2023
THE LONDON DIOCESAN FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE LONDON DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LEONARD SHOREDITCH
Derbyniwyd: Ar amser
HACKNEY LIGHTHOUSE CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Katherine Johal Ymddiriedolwr 25 May 2023
Dim ar gofnod
Andrew Alleyne Ymddiriedolwr 25 May 2023
Dim ar gofnod
Rachel Richard Ymddiriedolwr 25 May 2023
Dim ar gofnod
Ucindami Mafeni Ymddiriedolwr 25 May 2023
Dim ar gofnod
Matilda Amankwa-Dei Mrs Ymddiriedolwr 25 May 2023
Dim ar gofnod
Robin Talbot Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Dr Deborah Helena Benros Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
RACHEL EMILY WATTS Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
BENJAMIN TITUS JAMES COOMBS Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
John Adeno Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
BEATRICE ZARA KWANOKI ADDO Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
Temi Obembe Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
SAMUEL CROSS Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Simon Nicholls Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
Rev AL GORDON Ymddiriedolwr 01 January 2021
ALPHA INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
HACKNEY PARISH ALMSHOUSES CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JULIUS OLAKUNLE FAMUYIWA Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
SARAH RAINE Vice Chair Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
PATIENCE OHURUOGU Ymddiriedolwr 02 April 2017
Dim ar gofnod
Susan Elfreda Cave Ymddiriedolwr 01 January 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £90.89k £68.66k £78.03k £224.51k £242.15k
Cyfanswm gwariant £92.30k £68.67k £85.48k £222.22k £246.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 20 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
All Saints Westham Parish Church
Church Street
LONDON
E15 3HU
Ffôn:
02085190764
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael