URCHFONT VILLAGE CRICKET CLUB

Rhif yr elusen: 1159868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing facilities for all age groups to play and be coached at cricket. We also host Urchfont Croquet Club

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £16,337
Cyfanswm gwariant: £15,938

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Ionawr 2015: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • UCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mr Allen David Mottram Cadeirydd 01 January 2012
THE SARAH GALE CHARITABLE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Andrew Gregory Cummine Ymddiriedolwr 07 February 2025
Dim ar gofnod
Jonathan Leslie Pillet-Smith Ymddiriedolwr 27 January 2023
Dim ar gofnod
Michael Read Ymddiriedolwr 09 April 2021
Dim ar gofnod
Anthony Timothy Fox Ymddiriedolwr 09 April 2021
Dim ar gofnod
Alexander James Elizabeth Hiscock Ymddiriedolwr 09 April 2021
Dim ar gofnod
Colonel Brendan Shaw Ymddiriedolwr 09 April 2021
1ST LAVINGTON SEA SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
ARMY FLYING MUSEUM LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN SEAVERS Ymddiriedolwr 01 January 2012
Dim ar gofnod
ALAN CROUCH Ymddiriedolwr 01 January 2012
Dim ar gofnod
PAUL GREENSTREET Ymddiriedolwr 01 January 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.43k £7.27k £16.36k £18.59k £16.34k
Cyfanswm gwariant £26.42k £3.99k £14.39k £23.22k £15.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £750 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k N/A N/A £750 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 07 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 07 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 18 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 02 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Cranfield
The Bottom
Urchfont
Devizes
SN10 4SD
Ffôn:
01380840612
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael