UNITED CHURCH (BAPTIST AND URC) FERNDOWN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a)The celebration of public worship; b)the teaching of the Christian faith; c)mission and evangelism; d)pastoral work, including visiting the sick and the bereaved; e)the provision of facilities with a Christian ethos for the local community including (but not restricted to) the elderly,the young and other groups with special needs; and f)the support of other charities in the UK and overseas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2015: Cofrestrwyd
- UNITED CHURCH FERNDOWN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Alan Ball | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Kimberley Jennifer Thomas | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Gillian Brenda Corcoran | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Peter John Vincent | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Natalie Jade Butler | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Rev Darren James Pike | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Rev Melanie Jayne Pike | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Janet Rosemary Latham | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
ANGELA CHRISTINE JAMESON | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.30k | £107.69k | £105.36k | £118.47k | £97.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.69k | £110.03k | £91.70k | £106.50k | £102.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 NOV 2014
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN THE AREA OF BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF THE PARTICIPATING CHURCHES. IN ACHIEVING ITS PURPOSE, THE CHARITY WILL ENGAGE IN A RANGE OF ACTIVITIES, EITHER ON ITS OWN OR WITH OTHERS, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO): A) THE CELEBRATION OF PUBLIC WORSHIP; B) THE TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH; C) MISSION AND EVANGELISM; D) PASTORAL WORK, INCLUDING VISITING THE SICK AND THE BEREAVED; E) THE PROVISION OF FACILITIES WITH A CHRISTIAN ETHOS FOR THE LOCAL COMMUNITY, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO) THE ELDERLY, THE YOUNG AND OTHER GROUPS WITH SPECIAL NEEDS; AND F) THE SUPPORT OF OTHER CHARITIES IN THE UK AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
505 Wimborne Road East
Ferndown
BH22 9NF
- Ffôn:
- 01202871440
- E-bost:
- admin@ferndown.church
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window