KESHET DIVERSITY UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
KeshetUK exists so that no one should be forced to choose between their LGBT plus and Jewish identity. We engage with schools, youth and young adult organisations, synagogues, and community organisations to ensure that Jewish LGBT plus people and their families are included throughout Jewish life in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 03 Medi 2015: Cofrestrwyd
- KESHET UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Lewis | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|||||
Dr Joanna Ziff | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Ella Rose | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Stephanie Saffer | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Robin Moss | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|||||
Simon Jacob Solomon | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.20k | £122.27k | £113.69k | £144.55k | £183.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.45k | £100.25k | £114.80k | £169.01k | £187.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.71k | £485 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/05/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/08/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY, ADVANCE EDUCATION AND ELIMINATE DISCRIMINATION IN RELATION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER (LGBT) PEOPLE IN PARTICULAR LGBT JEWS WITHIN THE JEWISH AND WIDER COMMUNITY BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DECIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 86
176 Finchley Road
LONDON
NW3 6BT
- Ffôn:
- 020 7443 5133
- E-bost:
- info@keshetuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window