Hanes ariannol The Merchant Taylors' Foundation

Rhif yr elusen: 1161568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.32m £2.89m £1.70m £1.47m £1.70m
Cyfanswm gwariant £718.73k £544.58k £1.30m £1.37m £1.57m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.32m £16.59m £1.32m £972.55k £1.17m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £104.31k £13.77m £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.32k £75.45k £380.97k £500.17k £426.72k
Incwm - Arall £300 £780 £775 £60 £0
Incwm - Cymynroddion £260.00k £117.51k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £716.68k £521.89k £1.23m £1.30m £1.49m
Gwariant - Ar godi arian £2.05k £22.68k £70.39k £66.06k £74.27k
Gwariant - Llywodraethu £90.13k £7.28k £27.74k £23.11k £18.58k
Gwariant - Sefydliad grantiau £626.55k £422.39k £981.46k £975.35k £1.08m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £2.05k £22.68k £70.39k £66.06k £74.27k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0