SWAFFHAM METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1163777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £53,480
Cyfanswm gwariant: £56,463

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Medi 2015: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jacqueline Anne Horton Cadeirydd 01 September 2019
Dim ar gofnod
Jennifer Woodfin Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Jennifer Mary Tasker Ymddiriedolwr 25 June 2019
Dim ar gofnod
Grant Preston Kennedy Ymddiriedolwr 25 June 2019
Dim ar gofnod
JANET MAUREEN HILLS Ymddiriedolwr 02 July 2017
Dim ar gofnod
RAYMOND STUART CUNNINGHAM Ymddiriedolwr 02 July 2017
Dim ar gofnod
JOHN BARRIE THORP Ymddiriedolwr 16 February 2015
Dim ar gofnod
ANNE CHRISTINE THORP Ymddiriedolwr 16 February 2015
Dim ar gofnod
MURIEL OLIVE BEAN Ymddiriedolwr 16 February 2015
Dim ar gofnod
JO TRICK Ymddiriedolwr 16 February 2015
CENTRAL NORFOLK METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Louise Rodgers BA, FRSA Ymddiriedolwr 16 February 2015
PRS MEMBERS' FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Geraldine Mary Allen LRAM, ARCM Ymddiriedolwr 16 February 2015
CENTRAL NORFOLK METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
SANDRA JANE SIMM BA, PGCE Ymddiriedolwr 16 February 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £240.39k £32.65k £28.17k £36.44k £53.48k
Cyfanswm gwariant £322.75k £55.37k £39.03k £35.49k £56.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £5.29k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 18 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 13 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 25 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 25 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 02 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 02 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 22 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 22 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
8 Church Lane
Holme Hale
THETFORD
Norfolk
IP25 7DS
Ffôn:
01760 441441