Ymddiriedolwyr ELY SINFONIA
Rhif yr elusen: 1161642

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (72 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZ CHALMERS | Cadeirydd | 11 October 2015 |
|
|||||
Alexander Jameson | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Carol May McEvoy | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Charlotte Elizabeth Ewins | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Lucy Pritchard | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Richard John Williamson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Robert Millman | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Jennifer Sewell | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
JOHN CHALMERS | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
CHARLOTTE ANNE DEAN MA | Ymddiriedolwr | 11 October 2015 |
|
|
||||
KATY BAKER | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.