THE PYE HISTORY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Research and document the history of the Pye group of companies. Provide historical & technical information & material for exhibitions & displays of scientific, electronic and other engineering products and artifacts designed and manufactured by the Pye group of companies and allied organisations, to registered museums in the Cambridge area, for the purpose of educating the general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2015: CIO registration
- PHT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULINE JOAN HOWES DIP.M MCIM | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|||||
David Noel Featherby | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
ROGER DENIS CRABTREE | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Dr Michael Peter Wassall | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|||||
Simon Richard Howes | Ymddiriedolwr | 11 December 2016 |
|
|
||||
BOB BATES | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|||||
DICK MCMULLAN | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|||||
Richard John Howes MSc MCIM | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.17k | £3.05k | £5.31k | £6.10k | £5.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.50k | £4.13k | £1.76k | £5.00k | £2.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 19 Jun 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE (I) THE ADVANCEMENT OF CULTURE, HERITAGE AND SCIENCE IN THE FIELDS OF:- SCIENTIFIC AND ANALYTICAL INSTRUMENTS RADIO COMMUNICATIONS, RADIO NAVIGATION, RADAR AND BROADCASTING RADIO, TELEVISION, AUDIO AND DOMESTIC EQUIPMENT ELECTRONIC COM PONENTS, MANUFACTURING PROCESSES A ND SUPPORTING SERVICES AND RELATED TECHNOLOGIES AND THEIR APPLICATIONS BY MEANS OF THE RESEARCH, DOCUMENTATION, COLLECTION, CONSERVATION, RESTORATION, EXHIBITION AND DISPLAY FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC OF VARIOUS ITEMS OF ELECTRICAL, MECHANICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT TOGETHER WITH DOCUMENTS, IMAGES AND EPHEMERA FROM THE PYE GROUP OF COMPANIES, TOGETHER WITH RELATED ARTIFACTS FROM OTHER ORGANISATIONS, EMBRACING PAST, PRESENT AND FUTURE TECHNOLOGY INNOVATIONS, (II) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN THE FIELDS OF ACTIVITY LISTED IN PARA 3 (I) ABOVE BY THE ESTABLISHMENT OF A MUSEUM OR OTHER MUSEUM EXHIBITS/DISPLAYS AND/OR BY THE CO-OPERATION AND INVOLVEMENT WITH OTHER MUSEUMS TO ACHIEVE THE SAME OBJECTIVES. (III) THE PROMOTION OF THE EFFICIENCY OF THE ARMED FORCES OF THE CROWN, AND THE EFFICIENCY OF THE CIVIL AGENCIES OF THE CROWN, EG POLICE, FIRE AND RESCUE SERVICES, AMBULANCE SERVICES AND OTHER GOVERNMENT AGENCIES BY THE ESTABLISHMENT OF A MUSEUM, COLLECTION OR EXHIBITION/DISPLAY WHICH CONTAINS ARTEFACTS CONNECTED WITH RADIO COMMUNICATIONS, ELECTRONICS AND ELECTRO-MECHANICAL APPARATUS IN MILITARY CONFLICT AND CIVIL EMERGENCIES DESIGNED AND/OR MANUFACTURED BY THE PYE GROUP OF COMPANIES AND RELATED ORGA NISATIONS. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND)ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN LRELAND) 2008].
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 BURGOYNES FARM CLOSE
IMPINGTON
CAMBRIDGE
CB24 9ZU
- Ffôn:
- 01223234563
- E-bost:
- reply1@pyemuseum.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window