LEICESTERSHIRE & RUTLAND ORGANISATION FOR THE RELIEF OF SUFFERING LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hospice care with the aim of enhancing the quality of life of patients with cancer, progressive neurological disease and other conditions, and for whom curative treatment is no longer possible. Patients are aged 18 years and upwards. Areas of activity: In-patient Ward (31 beds), Clinics:Community Nurse Specialists, DayTherapy, Counselling, Lymphoedema Clinics, Education/Training, Research
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£15,699,578
Roddion a chymynroddion | £5.64m | |
Weithgareddau elusennol | £4.30m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £5.57m | |
Buddsoddiadau | £182.32k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£19,025,795
Codi arian | £5.84m | |
Weithgareddau elusennol | £13.18m | |
Arall | £0 |
-£404,609 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,303,651 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.84m | |
Gwariant elusennol | £13.18m |
Pobl

382 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
1229 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerl?r
- Rutland
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1117823 MARGARET ELUNED JAMES CHARITABLE TRUST
- 02 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1058606 LEICESTERSHIRE LYMPHOEDEMA SUPPORT GROUP
- 14 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 517532 MIDLAND FESTIVAL CHORUS
- 09 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1065011 MARKET BOSWORTH AGRICULTURAL HORTICULTURAL AND EQU...
- 14 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 216596 SPENCE'S PENSION CHARITY FOR MARKET BOSWORTH
- 30 Mawrth 1977: Cofrestrwyd
- LEICESTERSHIRE AND RUTLAND HOSPICE (Enw gwaith)
- LOROS (Enw gwaith)
- LEICESTER ORGANISATION FOR THE RELIEF OF SUFFERING LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Pinchen | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Stephen O'Connor | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Christopher Paul Rowley | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Claire Henry | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|||||
Katherine Mary Bradley | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Louisa Jane Poole | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Graham Andrew Smith | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Rebecca Louise O'Brien | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Dr Nakul Patel | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Dr Richard Hurwood | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Christopher Murray | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Andrew Measom | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
ANDREW WARREN STANT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.90m | £13.53m | £14.80m | £16.36m | £15.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.70m | £14.01m | £14.97m | £16.70m | £19.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.50m | N/A | £3.88m | £4.30m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.76m | £6.60m | £6.91m | £7.55m | £5.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.68m | £3.42m | £4.26m | £4.77m | £5.57m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.30m | £3.40m | £3.50m | £3.88m | £4.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £157.36k | £111.96k | £128.48k | £154.78k | £182.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.95m | £1.13m | £3.33m | £4.76m | £1.89m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.83m | £10.96m | £11.00m | £12.12m | £13.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.87m | £3.06m | £3.97m | £4.58m | £5.84m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £118.35k | £120.05k | £114.60k | £125.80k | £145.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £31.52k | £22.53k | £32.09k | £28.24k | £22.73k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £14.00m | £13.34m | £13.31m | £13.01m | £12.21m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.09m | £6.25m | £6.76m | £5.41m | £4.95m | |
|
Cyfanswm asedau | £6.39m | £5.86m | £6.22m | £7.79m | £4.58m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.23m | £1.39m | £2.17m | £2.99m | £1.58m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 24 JANUARY 1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 16 NOVEMBER 1999 as amended on 09 Nov 2010 as amended on 17 Jan 2012 as amended on 05 Jan 2023 as amended on 05 May 2023
Gwrthrychau elusennol
3.1. To promote the relief of sickness in such ways as the Association shall from time to time think fit, and in particular (but without prejudice to the generality of such object): 3.1.1. By establishing, maintaining and conducting residential nursing homes and day care facilities in Leicestershire and Rutland and any surrounding areas as the Association may see fit for the reception and care of persons of either sex (without regard to race or creed) who are suffering (at any age) from any chronic or terminal illness or from any disability or disease attributable to old age or from any other physical or mental infirmity, disability or disease, and so that any such home may be restricted to patients of one sex only or (whether or not so restricted as aforesaid) to patients suffering from any particular type or types of illness, disability, disease or infirmity and by providing medical care or other treatment care and attention for any such persons as aforesaid in their own homes. 3.1.2. By conducting or promoting or encouraging research into the care and treatment of persons suffering from any such illness, disability, disease or infirmity as aforesaid and particularly into the care and treatment of persons suffering from cancer or terminal illnesses and of the relatives and close friends of such persons. 3.1.3. By promoting or encouraging or assisting in the teaching or training of doctors, nurses, physiotherapists and other persons engaged in any branch of medicine, surgery, nursing or allied services, and in the teaching or training of students in any branch of medicine, surgery, nursing or allied services. 3.1.4. By providing or assisting or encouraging the provision of spiritual help and guidance for any persons resident (either as patients or otherwise) or working in any such home or homes as aforesaid.
Maes buddion
LEICESTERSHIRE & RUTLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Loros Hospice
Groby Road
LEICESTER
LE3 9QE
- Ffôn:
- 01162313771
- E-bost:
- info@loros.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window