YOUTH RESOURCE SERVICES (THE RENDEZVOUS SHERBORNE) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Rendezvous has been supporting young people (13-25) at risk of falling through the cracks in North Dorset/South Somerset since 1997. Our team of staff and volunteers offer targeted mental health and wellbeing support, nurture groups, accredited English/Maths qualifications and help towards college, employment or volunteering, general advice and information plus support for young parents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £37,826 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- THE RENDEZVOUS (Enw gwaith)
- YOUTH RESORCE SERVICES (THE RENDEZVOUS SHERBORNE) LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Peter Uden | Cadeirydd | 04 September 2019 |
|
|||||
Christopher Frederick Cooper | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Nigel Paul Chappell | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Alexander Charles Boyd-Williams | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Anthony William Smith | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Alison Hoffman | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Martin Singer | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Julie Warren | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
||||
LINDA BYGRAVE | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.34k | £185.35k | £157.30k | £311.45k | £270.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £173.60k | £161.37k | £197.77k | £237.28k | £234.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.85k | £22.84k | £25.26k | £30.88k | £37.83k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09 MAR 2015
Gwrthrychau elusennol
1) TO HELP AND EDUCATE YOUNG PEOPLE IN THE SHERBORNE AREA THROUGH THEIR LEISURE ACTIVITIES AND THROUGH ADVICE, GUIDANCE, INFORMATION, EDUCATION AND FORMAL AND INFORMAL TRAINING 2) THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A MEETING PLACE AND YOUTH ADVICE CENTRE (THE RENDEZVOUS) WHERE YOUNG PEOPLE CAN MEET IN A SAFE AND RELAXED ATMOSPHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE RENDEZVOUS
UNDER CHEAP STREET CHURCH
CHEAP STREET
SHERBORNE
DORSET
DT9 3BJ
- Ffôn:
- 01935814496
- E-bost:
- office@therendezvous.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window