MANOR CHURCH AND COMMUNITY PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a) Prevention of social exclusion: - Activities for children with parents - After school provision for children - Activities for young people - Contact isolated older people - Improving the environment - Providing support to local residents b) Provision of facilities for recreation and leisure time activities: - Organising community events - Developing a multi-purpose community facility
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 02 Hydref 2015: CIO registration
- MCCP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Debora Karen Marschner | Cadeirydd | 23 September 2015 |
|
|||||
Susan Elizabeth Richards | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Deacon Annabel Terry | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Philippa Dand | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|||||
Heather Irene Rotherham | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|||||
Derek William Newman | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|||||
Claire Fiona Curtice Dalpra | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.77k | £218.40k | £20.10k | £26.44k | £66.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.71k | £218.10k | £13.19k | £17.50k | £54.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 02 Oct 2015 as amended on 04 May 2023
Gwrthrychau elusennol
The objects of the CIO are: a) To promote social inclusion for the public benefit of Sheffield Manor residents by preventing people from becoming socially excluded, relieving the needs of those who are socially excluded and assisting them to integrate into society. (For the purpose of this clause “socially excluded” means being excluded from society, or parts of society, as a result of being a member of the socially and economically deprived community of Sheffield Manor and surrounding areas and/or as a result of one or more of the following factors: unemployment; financial hardship; youth or old age; ill health (physical or mental); disability; substance abuse or dependency including alcohol or drugs; discrimination on the grounds of sex, race, disability, ethnic origin, religion, belief, creed, sexual orientation or gender re-assignment; poor educational or skills attainment; relationship and family breakdown; poor housing (i.e. that does not meet basic habitable standards); crime (either as a victim of crime or as an offender rehabilitating into society).) b) For the benefit of the inhabitants of Sheffield Manor and the surrounding areas, to provide or assist in the provision of facilities in the interest of social welfare for recreation or other leisure time occupation of individuals who have need of such facilities by reason of their youth, age, infirmity or disability, financial hardship or social circumstances with the object of improving their conditions of life. c) To advance the Christian faith for the benefit of Sheffield Manor residents in accordance with: the provision of sacred spaces and worship services; the provision of public rituals and ceremonies; contributing to the spiritual and moral education of children; contributing towards a better society for example by promoting social cohesion and social capital; carrying out, as a practical expression of religious beliefs, other activities (such as advancing education or conflict resolution, or relieving poverty), which may also be charitable.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Aidans Church
2 Manor Lane
SHEFFIELD
S2 1UF
- Ffôn:
- 07841727121
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window