THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KINGSDOWN AND CREEKSIDE IN THE DIOCESE OF CANTERBURY

Rhif yr elusen: 1162554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH. ? RELIGIOUS ACTIVITIES ? THE GENERAL PUBLIC / MANKIND ? MAKES GRANTS TO ORGANISATIONS ? PROVIDES BUILDINGS / FACILITIES / OPEN SPACE ? PROVIDES SERVICES

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £174,952
Cyfanswm gwariant: £208,109

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Gorffennaf 2015: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • KINGSDOWN AND CREEKSIDE PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Paula Kay Jardine-Rose Ymddiriedolwr 03 July 2024
Dim ar gofnod
Cheryl Anne Tomsett Ymddiriedolwr 13 June 2023
Dim ar gofnod
Julie Virginia Redgrove Ymddiriedolwr 13 June 2023
Dim ar gofnod
David Andrew Willis Ymddiriedolwr 21 September 2021
Dim ar gofnod
Robert Alexander Jardine Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Joyce Warren Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Sophia Rose Eileen Steel Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Joyce Trim Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Charlotte Relf Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
heather parry Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
ROBERT EDWARD PRICHARD Ymddiriedolwr 01 June 2018
Dim ar gofnod
DAVID JOHN BUCKETT Ymddiriedolwr 01 April 2014
CHILDREN AND FAMILIES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
JEAN ROSE HEWETT Ymddiriedolwr 01 April 2014
Dim ar gofnod
LES ROBERTS Ymddiriedolwr 26 February 2014
DODDINGTON VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
BRUCE ROY LECKIE Ymddiriedolwr 26 February 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £220.85k £207.77k £129.68k £160.44k £174.95k
Cyfanswm gwariant £158.45k £154.91k £129.84k £151.99k £208.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 03 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 01 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 01 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 19 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 19 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 04 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE STREET
DODDINGTON
cherry tree house
SITTINGBOURNE
KENT
Ffôn:
07767444930
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael