Hanes ariannol THE CONSTANCE FAULDS CRAWFORD CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1162181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 19/08/2020 19/08/2021 19/08/2022 19/08/2023 19/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.64k £3.01k £3.98k £4.38k £11.14k
Cyfanswm gwariant £7.82k £5.86k £6.39k £13.54k £11.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A