THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL GOODMAYES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Pauls Church Goodmayes operates in the Redbridge Deanery in the Chelmsford Diocese. The Parochial Church Council is responsible for co-operating with the Vicar, Reverend Janet Buchan, in promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church: pastoral, evangelistic, social and ecumenical. It is also responsible for the maintenance of the Church building and Community Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Redbridge
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2015: Previously excepted registration
- ST PAUL`S CHURCH GOODMAYES (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JANET ELIZABETH FORBES BUCHAN B.A | Cadeirydd | 22 October 2014 |
|
|
||||
Robert James Halls | Ymddiriedolwr | 07 March 2021 |
|
|
||||
Sheila Ramasamy | Ymddiriedolwr | 07 March 2021 |
|
|
||||
Sharon Samuels | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Dr Gweneth Afariwah Nneji | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Helen Nkemdilim Ifeoma Williams | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
John George Hill M.A | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|||||
VAL THOMPSON | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
LAWRENCE ASEA | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
JUDY HALLS | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
WENDY HILL | Ymddiriedolwr | 04 March 2018 |
|
|
||||
Kim Bownas | Ymddiriedolwr | 04 March 2018 |
|
|
||||
Len Tulloch | Ymddiriedolwr | 04 March 2018 |
|
|
||||
Princess Onyeukwu | Ymddiriedolwr | 04 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £241.58k | £83.47k | £104.64k | £121.90k | £122.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.01k | £123.01k | £175.46k | £138.76k | £152.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 EASTWOOD ROAD
ILFORD
IG3 8XA
- Ffôn:
- 02085906596
- E-bost:
- revjanetbuchan@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window