THE GUIDE ASSOCIATION-COUNTY OF SEFTON

Rhif yr elusen: 506468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To pursue the objectives of Girlguiding UK concerned with assisting girls and young women to fulfil their potential by taking an active and responsible role in society.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £37,658
Cyfanswm gwariant: £36,255

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sefton
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Gorffennaf 1977: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • Girlguiding County of Sefton (Enw gwaith)
  • SEFTON COUNTY OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rose Bode Cadeirydd 11 January 2016
Dim ar gofnod
Wendy Graham Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Lynn Deacon Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Kirstie Gunby Ymddiriedolwr 08 September 2022
Dim ar gofnod
Susan McCormick Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Helen Fawcett Ymddiriedolwr 30 November 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW, MAGHULL, LIVERPOOL
Derbyniwyd: Ar amser
MAGHULL PARISH INSTITUTE
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
ANCIENT MAGHULL CHAPEL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 464 diwrnod
Elizabeth Anne Sinker Ymddiriedolwr 04 November 2020
Dim ar gofnod
Nichola Joan James Ymddiriedolwr 04 November 2020
Dim ar gofnod
Karen Sutemire Ymddiriedolwr 01 August 2019
Dim ar gofnod
Helen Gillon Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Sarah Jane Bennett Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
Chris WATKINSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Andrew Malcolm Tate Ymddiriedolwr
LIVERPOOL ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
LEYLAND ROAD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.83k £58.01k £44.82k £45.56k £37.66k
Cyfanswm gwariant £36.16k £44.98k £45.84k £48.10k £36.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 12 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 12 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7 Welwyn Avenue
Ainsdale
Southport
PR8 3BE
Ffôn:
01704573147
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael