UNITED KINGDOM PRIMARY IMMUNODEFICIENCY NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main objectives of UK PIN are the development of best practice guidance, maintenance of patient registry and advancement of education in primary immunodeficiency. The charity seeks to achieve its objectives by aiming to improve patient care through standardisation of care based on evidence and enhanced understanding of disease.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2015: Cofrestrwyd
- UKPIN (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Fiona Culley | Cadeirydd | 20 December 2022 |
|
|||||
James Lowe | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|||||
Dr Doug Brown | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Otto Balsiger | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.00k | £221.00k | £55.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.00k | £179.00k | £227.00k | £179.96k | £1.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 10 Hydref 2024 | 163 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Ionawr 2023 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Tachwedd 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Tachwedd 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 OCT 2014 as amended on 01 Nov 2022 as amended on 20 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
The Objects of the Charity are, for the public benefit: • The advancement of health in particular among those with primary immunodeficiency disorders (“PID”) and related disorders and in particular but without limitation by: o Developing best-practice approaches to diagnosis and management of PID and related disorders; o Developing clinical guidelines by means of setting consensus standards based upon agreed UK best practice; o Establishing and maintaining a national patients registry; and • The advancement of education in PID and related subjects including disorders of innate and antigen-specific immunity, in particular but without limitation by promoting improved understanding of PID and related disorders among healthcare professionals, students and the public. • The support and advancement of clinical immunology through education, research, and clinical practice for the benefit of healthcare professionals, the public and patients. This provision may be amended by special resolution but only with the prior written consent of the Commission.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Appold Street
London
EC2A 2AP
- Ffôn:
- 02030195901
- E-bost:
- info@ukpin.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window