Hanes ariannol SYKEHOUSE SHOW SOCIETY

Rhif yr elusen: 1162603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.37k £3 £35.16k £9.95k £33.77k
Cyfanswm gwariant £4.26k £4.57k £26.90k £11.95k £30.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A