CLEVEDON CHRISTADELPHIANS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Communion each Sunday - usually incorporates a Bible Talk. Sunday School most Sundays during School terms Target age 4 yrs and older. Youth Group - fortnightly on Fridays during school terms. Coffee Morning -Tuesday mornings Bible Class -Thursday evenings - Approx 1 hour in duration on Zoom. See www.readthebible.org.uk or noticeboard
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
28 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
- De Affrica
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2015: Cofrestrwyd
- CLEVEDON CHRISTADELPHIAN ECCLESIA (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBIN WILLIAM GILLINGHAM | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
SARAH ELLEN LAKE | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Teresa Mary James | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Paul Corby | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
ANDREW LESLIE JAMES | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
DAVID ROBERT EDMONDS | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
ROY DEAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2005 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.70k | £20.36k | £19.65k | £25.00k | £32.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.53k | £24.06k | £14.93k | £21.52k | £36.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 01 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 27 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 27 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 APR 2015 AS AMENDED ON 20 OCT 2022 as amended on 04 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: TO ADVANCE BIBLE-BASED CHRISTIAN FAITH TO THE GLORY OF GOD AND THE HONOUR OF JESUS CHRIST IN ACCORDANCE WITH THE CHRISTADELPHIAN BIRMINGHAM AMENDED STATEMENT OF FAITH,(APPENDIX 2),FOR THE BENEFIT OF MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE WORLDWIDE CHRISTADELPHIAN COMMUNITY PARTICULARLY IN AND AROUND NORTH SOMERSET BY MEANS OF: 1 HOLDING MEETINGS, OPEN TO THE PUBLIC, FOR WORSHIP, PRAYER, BREAKING OF BREAD BY CHRISTADELPHIANS AND BIBLE TEACHING; 2 PREACHING TO THE PUBLIC THROUGH PERSONAL ENGAGEMENT AND/OR BY INVITATIONS TO PREACHING/TEACHING MEETINGS AND/OR BY OTHER MEANS; 3 ENGAGING WITH THE LOCAL PUBLIC THROUGH THE PROVISION OF SUNDAY SCHOOL,YOUTH CLUB(S), COFFEE MORNINGS AND/OR OTHER OCCASIONAL ACTIVITIES; 4 ENGAGING WITH THE WIDER CHRISTADELPHIAN COMMUNITY AND WIDER PUBLIC THROUGH PERIODIC COLLECTIONS FOR CHARITABLE NEEDS, INCLUDING COLLECTIONS FOR RELIEF OF SUFFERING THROUGHOUT THE UK AND WORLDWIDE WHERE APPROPRIATE; AND 5 SERVING,TO THE EXTENT FEASIBLE,THE PASTORAL AND OTHER WELFARE NEEDS OF ECCLESIAL MEMBERS AND OTHERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
157 MERLIN PARK
PORTISHEAD
BRISTOL
BS20 8RL
- Ffôn:
- 07711706157
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window