DISCOVER DECRYPT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
advancing heritage for the public benefit by restoration and preservation of the historic Tudor School Room of St Mary de Crypt in Gloucester; advancing education for the public benefit about the history of the Tudor School Room of St Mary de Crypt and of the attached Church of St Mary de Crypt; providing facilities in the interests of social welfare for recreation and leisure time occupation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 16 Mai 2016: CIO registration
- THE OLD SCHOOLROOM CHARITY OF ST MARY DE CRYPT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John Ryan | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
Ursula Edith Corcoran | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
David John Evans | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|||||
Revd Canon Dr Sandra Millar | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
|||||
PETER CONRAD GOULD | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|||||
Rev Nicola Mary Arthy | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.47k | £150.30k | £91.22k | £117.69k | £129.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £562.94k | £155.02k | £103.79k | £124.37k | £139.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £73.42k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 16 May 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE:- 3(1) TO ADVANCE HERITAGE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE RESTORATION AND PRESERVATION OF THE HISTORIC TUDOR SCHOOL ROOM OF ST MARY DE CRYPT IN GLOUCESTER 3(2) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT ABOUT THE HISTORY OF THE TUDOR SCHOOL ROOM OF ST MARY DE CRYPT AND OF THE ATTACHED CHURCH OF ST MARY DE CRYPT IN GLOUCESTER INCLUDING BUT WITHOUT LIMITATION BY PROMOTING AND PROVIDING LECTURES AND TALKS; STAGING EXHIBITIONS; AND PREPARING AND DISTRIBUTING EDUCATIONAL PUBLICATIONS; 3(3) TO BENEFIT RESIDENTS OF GLOUCESTERSHIRE, WITHOUT DISTINCTION OF AGE, SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY PROVIDING FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE CHARITY TRUSTEES SHALL HAVE POWER TO MAINTAIN OR MANAGE A COMMUNITY CENTRE AT THE OLD SCHOOL ROOM OF ST MARY DE CRYPT GLOUCESTER FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Mary de Crypt Church and School
Southgate Street
Gloucester
GL1 1TP
- Ffôn:
- 01452305235
- E-bost:
- mail@discoverdecrypt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window