Hanes ariannol UNION OF UEA STUDENTS LIMITED

Rhif yr elusen: 1162866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.26m £6.18m £8.16m £7.10m £6.96k
Cyfanswm gwariant £10.36m £6.51m £7.91m £7.52m £7.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.34m £34.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.38m £1.92m £1.92m £1.91m N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £6.50m £2.26m £5.45m £4.39m N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £647.00k £217.00k £717.00k £737.00k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Arall £733.00k £1.79m £73.00k £71.00k N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.67m £1.37m £1.44m £1.65m N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £4.76m N/A
Gwariant - Llywodraethu £12.00k £10.00k £24.00k £32.00k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £8.69m £5.14m £6.47m £1.10m N/A