THE WORSHIPFUL COMPANY OF CARMEN BENEVOLENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raises money (largely through the Worshipful Company of Carmen), using it to relieve necessitous persons in these classes (including their dependants and former members): Liverymen/Freemen of the Company, Company employees, those engaged in UK transport/logistics and armed forces personnel in transport/logistics. Educating the public about carmen and transport workers and other charitable purposes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1050893 THE WORSHIPFUL COMPANY OF CARMEN BENEVOLENT TRUST
- 03 Rhagfyr 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Kindleysides | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
Paul Sainthouse | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
David Pugsley | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
JOHN CHRISTOPHER GODBOLD FRSA FCILT | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|||||
Stephen Richard Rinsler | Ymddiriedolwr | 15 February 2020 |
|
|
||||
Iain Golder | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Andrew Turner | Ymddiriedolwr | 16 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.15k | £76.43k | £55.06k | £52.97k | £47.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.18k | £80.70k | £115.17k | £85.41k | £73.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 24 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 08 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 08 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED ON 03 DEC 2015 AS AMENDED ON 11 DEC 2018 as amended on 26 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE (1) THE RELIEF OF NECESSITOUS PERSONS WHO ARE OR WHO HAVE BEEN LIVERYMEN OR FREEMEN OF THE WORSHIPFUL COMPANY OF CARMEN (THE "COMPANY") OR THE NECESSITOUS WIDOWS, WIDOWERS, CIVIL PARTNERS, CHILDREN OR DEPENDANTS (TOGETHER "DEPENDANTS") OF LIVERYMEN OR FREEMEN OF THE COMPANY. (2) THE RELIEF OF NECESSITOUS PERSONS WHO ARE OR WHO HAVE BEEN IN THE EMPLOYMENT OR SERVICE OF THE COMPANY OR THEIR DEPENDANTS. (3) THE RELIEF OF NECESSITOUS PERSONS WHO ARE OR HAVE BEEN ENGAGED IN OR CONNECTED WITH ANY SECTORS OF THE TRANSPORT INDUSTRY OR TRANSPORT LOGISTICS IN THE UNITED KINGDOM AND THEIR DEPENDANTS. (4) THE RELIEF OF NECESSITOUS PERSONS WHO ARE OR HAVE BEEN UNITED KINGDOM ARMED FORCES PERSONNEL ENGAGED IN TRANSPORT OR TRANSPORT LOGISTICS AND THEIR DEPENDANTS. (5) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING OF THE PUBLIC CONCERNING THE OCCUPATION OF CARMEN AND OF THOSE WORKING WITHIN THE TRANSPORT OR TRANSPORT LOGISTICS INDUSTRY GENERALLY. (6) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE CITY OF LONDON OR ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM AS THE CHARITY TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Carmen's Hall
186C Fleet Street
LONDON
EC4A 2HR
- Ffôn:
- 07774210933
- E-bost:
- carmenbentrust@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window