INSTITUTE OF BRITISH SIGN LANGUAGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IBSL provide a range of qualifications in British Sign Language (BSL) and Deaf Studies that meet the needs of learners of all ages and abilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £26,676 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Medi 2015: Cofrestrwyd
- IBSL (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHALID ASHRAF | Cadeirydd | 06 June 2022 |
|
|||||
Agnes Dyab | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Joselyn Taylor | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £164.08k | £281.88k | £253.77k | £143.83k | £150.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.14k | £211.68k | £232.26k | £237.09k | £202.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £5.36k | £26.68k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 336 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 336 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 702 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 702 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 21 Gorffennaf 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 21 Gorffennaf 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | 60 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 APR 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 APR 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN BRITISH SIGN LANGUAGE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ACCREDITED TRAINING SCHEME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Strawberry Fields
CHORLEY
Lancashire
PR7 1PQ
- Ffôn:
- 01257 221326
- E-bost:
- michellejones@ibsl.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window