Hanes ariannol SANDBACH CONCERT SERIES

Rhif yr elusen: 1166321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/08/2020 01/08/2021 01/08/2022 01/08/2023 01/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.46k £8.82k £10.36k £15.23k £15.28k
Cyfanswm gwariant £9.34k £7.88k £14.11k £12.56k £10.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k N/A £2.50k £3.50k £3.50k