GILLINGHAM SALEM CHURCH OF THE NAZARENE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sunday services for Christian worship, communion, prayer, Bible teaching including weddings, funerals etc.. Mid week Christian Bible study groups and missionary meeting To help serve the local community in Medway providing clubs for people to meet local need including renting rooms. Partner with Medway Foodbank, giving out food vouchers to people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Medway
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 214779 THE SALVATION ARMY
- 29 Ionawr 2016: CIO registration
- 06 Tachwedd 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.93k | £20.00k | £25.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.60k | £24.55k | £23.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 29 Jan 2016
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH AS PART OF THE CHURCH OF THE NAZARENE INC AND THE DISTRICT PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN NORTHERN ENGLAND.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window