THE OTHER WAY WORKS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Other Way Works creates playful theatre that immerses our audiences in the story. The intimate scenarios we create allow our audiences to explore places and perspectives anew, provoking them to change the way they live their lives. We work in the performing arts sector at the forefront of theatrical innovation with our own distinctive approach to creating and presenting theatre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 22 Ebrill 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Brown | Cadeirydd | 03 May 2017 |
|
|
||||
Ben James Wooldridge | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Dr Joanna Jayne Bucknall | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Stuart Rogers | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
Robert James Lindsay | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
Clayton Shaw | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.16k | £39.98k | £61.44k | £53.97k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.85k | £37.09k | £61.61k | £24.54k | £18.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £46.74k | £24.71k | £51.57k | £26.28k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/05/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03/06/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29/01/2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ARTS AND CULTURE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: 1) PROMOTING THE ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE ART OF DRAMA, AT A LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROFESSIONAL LEVEL; 2) PROVIDING MEMBERS OF THE PUBLIC WITH INSPIRING, PLAYFUL, AND CHALLENGING ARTS EXPERIENCES OF AN OBJECTIVELY HIGH STANDARD THAT ALLOW THEM TO EXPLORE PLACES AND PERSPECTIVES ANEW; 3) PRODUCING ARTS PROJECTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY DRAMA PRODUCTIONS, FOR THE PUBLIC BENEFIT; AND 4) SUPPORTING AND ADVANCING THE THEATRE AND PERFORMING ARTS SECTOR FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING AND ENGAGING WITH TARGETED ARTS PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 Melton Road
BIRMINGHAM
B14 7DA
- Ffôn:
- 07968140089
- E-bost:
- info@theotherwayworks.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window