THE DURHAM AND NEWCASTLE DIOCESAN ASSOCIATION OF CHURCH BELL RINGERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
AIMS TO BE OF SERVICE TO THE CHURCH IN THE DIOCESES OF DURHAM & NEWCASTLE BY: PROMOTING THE RINGING OF BELLS FOR CHRISTIAN WORSHIP AND ON OTHER APPROPRIATE OCCASIONS; RECRUITING AND TRAINING RINGERS; ENCOURAGING THE ART OF CHANGE-RINGING; HELPING RINGERS TO IMPROVE THE STANDARD OF THEIR RINGING; AND ASSISTING WITH THE CARE OF RESTORATION OF BELLS AND THEIR FITTINGS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
452 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Darlington
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gogledd Tyneside
- Hartlepool
- Northumberland
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 28 Ebrill 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Cairns | Cadeirydd | 23 April 2022 |
|
|
||||
Stephen John Bean | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Janet Lesley Jackson | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Michael Howard Anderson | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Stephen Brooke Bell | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Prof Christopher James Crabtree | Ymddiriedolwr | 18 February 2023 |
|
|
||||
Sonia Alice Thompson | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Angela Ruth Cairns | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Helen Louise Scott | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|||||
James Crowther | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER HUGH ENZOR | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||
Alexander Thomas Garswood Pym | Ymddiriedolwr | 16 May 2015 |
|
|
||||
Anthea Elizabeth Langford Enzor | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||
Jack Hanlon | Ymddiriedolwr | 24 November 2012 |
|
|
||||
Robert Victor Criddle | Ymddiriedolwr | 17 November 2012 |
|
|
||||
Dr Michael Charles Prentice | Ymddiriedolwr | 28 April 2012 |
|
|
||||
KRISTOPHER KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HOWARD SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.33k | £5.42k | £61.56k | £6.54k | £10.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.74k | £1.06k | £68.44k | £12.32k | £4.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 15/04/1978 AS AMENDED ON 25/04/2009 AS AMENDED ON 24/04/2010 as amended on 25 Apr 2015 as amended on 23 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION SHALL BE OF SERVICE TO CHURCHES IN THE GEOGRAPHICAL BOUNDARIES WITHIN THE DIOCESES OF DURHAM & NEWCASTLE BY A) PROMOTING THE RINGING OF BELLS FOR CHRISTIAN WORSHIP AND ON OTHER APPROPRIATE OCCASIONS B) RECRUITING AND TRAINING RINGERS C) ENCOURAGING THE ART OF CHANGE-RINGING D) HELPING RINGERS TO IMPROVE THE STANDARD OF THEIR RINGING E) THE CARE AND RESTORATION OF BELLS AND THEIR FITTINGS.
Maes buddion
THE DIOCESES OF DURHAM AND NEWCASTLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Station Road
SEAHAM
County Durham
SR7 0AA
- Ffôn:
- 07904 983168
- E-bost:
- generalsecretary@dandn.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window