CAPTAIN COOK SCHOOLROOM MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of a museum celebrating Great Ayton as the childhood home of Captain James Cook. The museum includes a schoolroom typical of the one that James Cook would attend for his education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCES GREENWELL | Cadeirydd | 26 February 2016 |
|
|
||||
Gail McCracken | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Katherine Eaton | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|||||
Peter Walker | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
JOHN ERNEST FLETCHER | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|||||
ELIZABETH JOAN SCOVELL | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|||||
HEATHER MOORHOUSE | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|||||
GARY READMAN | Ymddiriedolwr | 26 February 2016 |
|
|
||||
Ronald Derek Kirk | Ymddiriedolwr | 26 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.20k | £6.70k | £11.54k | £11.12k | £10.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.29k | £8.26k | £10.58k | £13.75k | £11.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Chwefror 2025 | 102 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Chwefror 2025 | 102 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 26 Feb 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE LIFE AND WORK OF CAPTAIN JAMES COOK RN AND IN PARTICULAR AND IN THE SOCIAL HISTORY OF GREAT AYTON GENERALLY BY: 1) THE PRESERVATION CONSERVATION AND IMPROVEMENT OF THE CAPTAIN COOK SCHOOLROOM MUSEUM GREAT AYTON AND 2) THE COLLECTION PRESERVATION AND DISPLAY OF ARTICLES ARCHIVAL RECORDS MANUSCRIPTS BOOKS PICTURES PHOTOGRAPHS AND OTHER ITEMS OF RELEVANT HISTORIC INTEREST.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
51 NEWTON ROAD
GREAT AYTON
MIDDLESBROUGH
TS9 6DT
- Ffôn:
- 01642722966
- E-bost:
- kirkgta@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window