TYWI GATEWAY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Trust are: To promote for the benefit of the public at the Bishop's Park and its cultural setting in Abergwili the conservation, protection, improvement and understanding of the built and natural environments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £62,163 o 62163 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
58 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 20 Mai 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betsan Caldwell | Cadeirydd | 03 July 2017 |
|
|
||||
Huw Michael | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|||||
Dr Neil Caldwell | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Geraint Pugh Bevan | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Anne Margaret Loughran | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Eric James Kitchen | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Phillip Alder | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|
||||
Ann Gwenllian Dorsett | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.84k | £227.91k | £98.80k | £293.18k | £225.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.17k | £139.90k | £205.02k | £248.62k | £321.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £600 | £3.42k | £2.10k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £69.33k | £189.09k | £87.28k | £129.29k | £62.16k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 20 May 2016 as amended on 11 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT THE BISHOP'S PARK AND ITS CULTURAL SETTING IN ABERGWILI THE CONSERVATION, PROTECTION, IMPROVEMENT AND UNDERSTANDING OF THE BUILT AND NATURAL ENVIRONMENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Bishop's Palace
Abergwili
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 2JG
- Ffôn:
- 07399265237
- E-bost:
- tinamurphy@tywigateway.org.uk
- Gwefan:
-
tywigateway.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window