ST BARTHOLOMEW'S HERITAGE

Rhif yr elusen: 1167316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE PRESERVATION, RESTORATION AND MAINTENANCE OF BUILDINGS AND STRUCTURES OF HISTORICAL AND/OR ARCHITECTURAL INTEREST OR IMPORTANCE AT THE HOSPITAL AND ELSEWHERE IN THE CITY OF LONDON, AND THROUGH SUCH OTHER MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Llundain

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mai 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Robert Treharne Jones Ymddiriedolwr 21 January 2025
Dim ar gofnod
Dr Rupert William Evenett Ymddiriedolwr 17 January 2025
Dim ar gofnod
Dr CHARLES KNIGHT Ymddiriedolwr 24 December 2024
Dim ar gofnod
Amicia de Moubray Ymddiriedolwr 16 January 2024
GREAT COMP
Derbyniwyd: Ar amser
Historic Houses Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
Douglas Russell Eden Harmer Ymddiriedolwr 16 January 2024
Dim ar gofnod
Clare Mary Maurice Ymddiriedolwr 16 January 2024
Dim ar gofnod
Christopher Mark Pemberton Ymddiriedolwr 16 January 2024
NMRN OPERATIONS
Derbyniwyd: Ar amser
IRONBRIDGE GORGE MUSEUM TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ERIC GEORGE REYNOLDS Ymddiriedolwr 19 December 2023
SAVE BRITAIN'S HERITAGE
Derbyniwyd: Ar amser
LONGPLAYER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SS ROBIN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CAMPAIGN FOR DRAWING
Derbyniwyd: 12 diwrnod yn hwyr
THE GREENWICH FOUNDATION FOR THE OLD ROYAL NAVAL COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
MOSSBOURNE CHARITABLE TRUST CIO
Derbyniwyd: Ar amser
THE GLORIANA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony John Hales Ymddiriedolwr 19 December 2023
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £926.22k £396.06k £570.37k £1.90m £1.60m
Cyfanswm gwariant £780.64k £433.15k £361.66k £869.76k £757.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £151.60k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £921.75k N/A £495.77k £1.84m £1.55m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.00k N/A £74.60k £47.81k £31.07k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £495.77k £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.46k N/A £0 £3.76k £15.87k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £733.55k N/A £300.49k £804.29k £694.09k
Gwariant - Ar godi arian £47.08k N/A £61.17k £65.47k £63.16k
Gwariant - Llywodraethu £1.20k N/A £13.79k £31.23k £36.65k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Asedau hunan ddefnydd £0 N/A £0 £0 £1.57m
Buddsoddiadau tymor hir £0 N/A £0 £0 £1
Cyfanswm asedau £358.27k N/A £386.14k £1.48m £1.66m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £158.62k N/A £14.87k £85.53k £986.19k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 06 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 06 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 28 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 28 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 20 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 20 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 28 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 28 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 23 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 23 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SAFFERY CHAMPNESS
71 Queen Victoria Street
London
EC4V 4BE
Ffôn:
07970705382