ST. FAITH'S CHURCH, GAYWOOD, KING'S LYNN SINGLE CONGREGATION LOCAL ECUMENICAL PARTNERSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian faith in the Ecclesiastical Parish of Gaywood, St Faith's in accordance with the principles and practices of the Anglican and Methodist Churches. by a) the celebration of public worship; b) the teaching of the Christian faith; c) mission and evangelism; d) pastoral work; e) the provision of community facilities with a Christian ethos and f) the support of other charities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

23 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 04 Awst 2016: Cofrestrwyd
- ST. FAITH'S GAYWOOD LOCAL ECUMENICAL PARTNERSHIP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Lesley Pearson | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||||
Richard Vernon Hooke | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||||
Ruth Ann Flint | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||||
Robin David Banham | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||||
Tiffany Ridd | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Mbuthia | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||||
Rev Michaela Alexandra Sorensen | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||||
Susan Benstead | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||||
Evelyn Nadar | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||||
Chris Monica Sarah Ballard | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||||
Rev Robert Llewelyn Roberts | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
RACHEL VERONICA VYSE | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||||
JOYCE ENID BANHAM | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||||
RICHARD DAVID ARNOLD PARR | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||||
Andrew John Hiles | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|||||||
DAVID PHILIP GREENING | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|||||||
ELIZABETH MARY JAMES | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|||||||
JOAN GREENING | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|||||||
JOYCE ELLA STEVENS | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|||||||
MATTHEW STEVENSON | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||||
SARAH STEVENSON | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||||
SUSAN JANE McINTYRE CRANKO PAGE | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||||
GILLIAN AUDREY HILES | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £330.63k | £141.85k | £100.32k | £202.85k | £119.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.91k | £97.21k | £113.80k | £120.86k | £135.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £44.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN THE AREA OF BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF THE PARTICIPATING CHURCHES. IN ACHIEVING ITS PURPOSE, THE CHARITY WILL ENGAGE IN A RANGE OF ACTIVITIES, EITHER ON ITS OWN OR WITH OTHERS, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO): A) THE CELEBRATION OF PUBLIC WORSHIP; B) THE TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH; C) MISSION AND EVANGELISM; D) PASTORAL WORK, INCLUDING VISITING THE SICK AND THE BEREAVED; E) THE PROVISION OF FACILITIES WITH A CHRISTIAN ETHOS FOR THE LOCAL COMMUNITY, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO) THE ELDERLY, THE YOUNG AND OTHER GROUPS WITH SPECIAL NEEDS; AND F) THE SUPPORT OF OTHER CHARITIES IN THE UK AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 JERMYN ROAD
KING'S LYNN
PE30 4AE
- Ffôn:
- 01553761040
- E-bost:
- office@stfaithsgaywoodlep.org.uk
- Gwefan:
-
stfaithsgaywoodlep.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window