TADS (THERAPIES FOR ANXIETY, DEPRESSION AND STRESS)

Rhif yr elusen: 1173392
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 646 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a mental health charity based in Barnsley, we have a team of staff and volunteers who support 5 to 25 year olds with mental health issues. The charity works within Schools, Colleges and through funders offers young people the following services... Wellbeing Play Therapy Counselling LGBTQ support

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2021

Cyfanswm incwm: £59,688
Cyfanswm gwariant: £143,508

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnsley
  • Kirklees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Mehefin 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • Hey! The Mental Health Charity For Children and Young People (Enw gwaith)
  • TADS (Enw blaenorol)
  • TADS (THERAPIES FOR ANXIETY, DEPRESSION AND STRESS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Councillor Joe Hayward Cadeirydd 03 February 2020
THE SHAW LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PARACHUTE REGIMENTAL ASSOCIATION BARNSLEY & DISTRICT BRANCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE BARNSLEY AND DISTRICT PRISONER OF WAR AND EX-SERVICEMEN AND WOMEN'S FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Balvinder Virk Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Thomas Jack Brennan Ymddiriedolwr 09 April 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
Cyfanswm Incwm Gros £144.01k £184.26k £169.35k £59.69k
Cyfanswm gwariant £113.43k £126.85k £130.75k £143.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £27.95k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.43k £40.04k £43.47k £9.60k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 280 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 280 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 646 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 646 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 28 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 28 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 28 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 28 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 28 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 28 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hey! The Mental Health Charity
Beechurst House, 189 Sheffield Road
BARNSLEY
South Yorkshire
S70 4DE
Ffôn:
01226872120