Hanes ariannol THE FELLOWSHIP OF INDEPENDENT EVANGELICAL CHURCHES

Rhif yr elusen: 1168037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.41m £1.73m £1.27m £2.18m £1.88m
Cyfanswm gwariant £2.23m £1.03m £1.33m £2.58m £1.91m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.14m £1.69m £1.21m £1.92m £1.59m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £192.21k £4.43k £50.90k £234.41k £255.19k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.38k £11.62k £7.84k £20.85k £35.13k
Incwm - Arall £63.04k £14.81k £1.65k £915 £393
Incwm - Cymynroddion £167.95k £15.58k £24.81k £161.78k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.23m £1.03m £1.33m £2.58m £1.91m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £11.90k £8.51k £10.99k £18.10k £22.53k
Gwariant - Sefydliad grantiau £60 £125.67k £0 £1.22m £340.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £982